Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: TS HOLDING GLOSTRUP APS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: TS HOLDING GLOSTRUP IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TS SMEDE OG BYG APS. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TS BOXING IVS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-28 tilføjes Vedtægter: 2020-04-28 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-12-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-11-30 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskoven 222, 2. 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Direktion: Tobias Eriksen Sørig (direktør) (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Formål: SELSKABETS FORMÅL ER AT DRIVE HOLDINGVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-11-30 (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-13 (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Legale ejere: Tobias Eriksen Sørig (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2015-08-13 tilføjes Navne: TS HOLDING GLOSTRUP IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-08-13 tilføjes Reelle ejere: Tobias Eriksen Sørig (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2015-08-13 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2015-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2015-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Stiftere: Tobias Eriksen Sørig (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Tegningsregel: VIRKSOMHEDEN TEGNES AF DIREKTIONEN (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-17)