Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Christensen | 28.11.2018 | direktør |
Jens Kjær Christensen | 07.05.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Pettersson | 18.03.2016 | 07.05.2016 | direktør |
Jens Kjær Christensen | 17.08.2015 | 18.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kjær Christensen | 07.05.2016 | 28.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Allan Christensen | 07.05.2016 | 28.11.2018 | formand |
Allan Pettersson | 18.03.2016 | 28.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bang Søndergaard | 18.03.2016 | 07.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Hjørnholm Sørensen | 18.03.2016 | 07.05.2016 | formand |
Morten Tetschner | 17.08.2015 | 18.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kjær Christensen | 17.08.2015 | 18.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Feldborg Zethner | 17.08.2015 | 18.03.2016 | formand |