Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: Lind Investeringer Holding ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: Lind Investeringer Holding IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Lind Investeringer IVS. (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 14. august 2015 A/S. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-09 tilføjes Vedtægter: 2018-08-09 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-10-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-28 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-09-26 tilføjes Direktion: Troels Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-09-26 tilføjes Vedtægter: 2017-09-26 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Troels Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2016-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2015-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevej 24, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-25 tilføjes Direktion: Troels Lind (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-08-25 fjernes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-11 tilføjes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-25 tilføjes Legale ejere: Troels Lind (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-25 tilføjes Navne: Lind Investeringer Holding IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-08-24 fjernes Navne: Forregistreret 150805 IVS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-11 tilføjes Navne: Forregistreret 150805 IVS (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-25 tilføjes Reelle ejere: Troels Lind (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-08-25 tilføjes Vedtægter: 2015-08-25 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-11 (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2015-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)