Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Volstrup Vindenergi. (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbjergvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosbjergvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-23 tilføjes Direktion: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 fjernes Legale ejere: VOLSTRUP ENERGY ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: VOLSTRUP ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2020-11-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 fjernes Reelle ejere: Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-05 fjernes Reelle ejere: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen, Erik Ugilt Hansen (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbjergvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosbjergvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-10-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-20 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-08-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbjergvej 4, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2015-08-14 tilføjes Direktion: Erik Ugilt Hansen (direktør) (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være komplementar i danske investeringsselskaber samt dermed beslægtede forretningsområder. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-14 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@volstrup.dk (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Legale ejere: VOLSTRUP ENERGY ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-08-14 tilføjes Navne: Vindpark Volstrup ApS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Stiftere: VOLSTRUP ENERGY ApS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør alene (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-14)