Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.150.000,00 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-09-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Strecker Lerbak Adelskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-09-06 fjernes Bestyrelse: Amalie Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Amalie Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Strecker Lerbak Adelskov (næstformand) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-07-12 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-09 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.900.000,00 (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-07-09 tilføjes Vedtægter: 2021-07-09 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: hjo@odsherred.com (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-09-01 tilføjes Bestyrelse: Annemette Moesgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-08-01 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jørgen Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-13)
Den 2020-05-01 tilføjes Bestyrelse: Helge Fredslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Morten Egeskov (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 fjernes Bestyrelse: Morten Egeskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-31 fjernes Direktion: Hans-Jørgen Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Britta Tøndborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Anna Porse Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-12-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Egeskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Bestyrelse: Helge Fredslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Charlotte Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helge Fredslund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Morten Egeskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-01 tilføjes Bestyrelse: Eskil Vagn Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 fjernes Bestyrelse: Per Kristian Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-04-10 tilføjes Bestyrelse: Per Kristian Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-04-10 tilføjes Hovedbranche: Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-04-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Hans-Jørgen Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Fondens formål er a) at bevare den geologiske arv og det enestående landskab inden for Geopark Odsherreds område samt øge offentlighedens adgang og kendskab hertil, og b) at etablere, drive og udvikle Geopark Odsherred inden for følgende 4 temaer; (1) Landskabet, naturen og geologien, (2) Kulturhistorien, (3) Kunsten, og (4) Fødevarerne og råvarerne, herunder ved: i. at etablere, drive, udvikle og forestå (1) undervisning, (2) permanente og midlertidige udstillinger, (3) centre og aktivitetsområder, og (4) formidling i øvrigt inden for geoparkens 4 temaer, som fastlagt i punkt 4.1 b), 2 ii. at øge og formidle kendskabet til og viden om Geopark Odsherred og geopark-konceptet samt skabe fællesskab og identitet om Geopark Odsherred, og iii. at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle, uddannelsesmæssige, forskningsmæssige og øvrige aktiviteter indenfor eller med forbindelse til punkt 4.1. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hjo@odsherred.com (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2015-01-01 tilføjes Navne: Fonden Geopark Odsherred (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsen, eller af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af bestyrelsen eller med et medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-14)