Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 8, 3., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-05-18 tilføjes Vedtægter: 2022-05-18 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-27 tilføjes Bestyrelse: Steen Skallebæk (formand) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-27 fjernes Bestyrelse: Bo Helligsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-03 tilføjes Bestyrelse: Anton Gammelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-03 fjernes Bestyrelse: Bendt Mortensen (formand) (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-12-01 tilføjes Legale ejere: Jens Erik Nielsen-Kudsk (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: SS 2001 ApS, Leo Kristensen, Anton Gammelgaard, Lars Gammelgaard (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2015-11-09 tilføjes Reelle ejere: Steen Skallebæk (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 56, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2015-08-11 tilføjes Bestyrelse: Bendt Mortensen (formand) (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendommen Teaterstien 2A Haderslev, matr. 2405 Haderslev, drift heraf samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. Endvidere er det selskabets formål at påtage sig kautionsforpligtelser over for finansielle aftaler og kontrakter af enhver art indgået med Teaterstien 2A Haderslev Komplementar ApS som debitor. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-11 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Hjemmeside: www.crescendo.dk (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Interessenter: Teaterstien 2A Haderslev Komplementar ApS (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: post@crescendo.dk (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Navne: K/S Teaterstien 2A Haderslev (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-14)