Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marianne Sejr Pharsen | 13.06.2023 | adm. dir |
Andreas Fabricius Rasmussen | 13.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Bülow Davidsen | 11.11.2022 | 13.06.2023 | adm. dir |
Martin Bjørn Madsen | 21.09.2018 | 11.11.2022 | adm. dir |
Thomas Kragh | 21.09.2018 | 30.04.2022 | direktør |
Thomas Kragh | 03.08.2015 | 20.09.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Bülow Davidsen | 13.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Schytte-Hansen | 10.02.2022 | formand |
Kim Elsass | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kragh | 14.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jon Erik Risvig | 11.11.2022 | 13.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Bülow Davidsen | 10.02.2022 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Bjørn Madsen | 14.05.2018 | 10.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jon Erik Risvig | 14.05.2018 | 10.02.2022 | formand |