Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 212, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-13 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Kontaktoplysninger: nekadvisory@gmail.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Legale ejere: KHANS HOLDINGS IVS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Navne: N.K Consult IVS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Stiftere: KHANS HOLDINGS IVS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 Statstidende Dekret
Den 2022-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Direktion: Nasir Ehsan Khan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: nekadvisory@gmail.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2018-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: nek@iqount.dk (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 212, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2016-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 202, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 202, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-08-13 tilføjes Direktion: Nasir Ehsan Khan (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2015-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-13 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: nek@iqount.dk (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2015-08-13 tilføjes Legale ejere: KHANS HOLDINGS IVS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Navne: N.K Consult IVS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Stiftere: KHANS HOLDINGS IVS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2015-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)