Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Kapital | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 tilføjes Direktion: Jacob Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-16 fjernes Direktion: Anders Pilegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-28 tilføjes Vedtægter: 2023-02-28 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-28 tilføjes Vedtægter: 2018-02-28 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: F. Vestergaards Gade 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-08-13 tilføjes Direktion: Anders Pilegaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2015-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere, eje og drive kunstgræsanlæg samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-13 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Legale ejere: ASA Fodbold (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2015-08-13 tilføjes Navne: ASA Fodbolds Kunstgræsanlæg ApS (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Stiftere: ASA Fodbold (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-13)