Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Semins Budservice ApS. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2017-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Almins Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunevej 22, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunevej 22, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunevej 22, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Indre Ringvej 215, st. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: sanela-baki@hotmail.com (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-01-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indre Ringvej 215, st. th., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2015-08-11 tilføjes Direktion: Bahrudin Destanovic (direktør) (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål består i formueforvaltning. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-11 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Legale ejere: Bahrudin Destanovic (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-08-11 tilføjes Navne: Bahrudin Destanovic Holding ApS (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Reelle ejere: Bahrudin Destanovic (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Stiftere: Bahrudin Destanovic (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-13)