Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-05-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-01-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandts Passage 15, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Direktion: Daniel Gjøde (direktør) (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er erhvervelse og udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-12 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Legale ejere: GJØDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Navne: Henriettevej 22 ApS (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Reelle ejere: Daniel Gjøde (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2015-08-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-08-12 tilføjes Stiftere: GJØDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-13)