Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 22, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-12 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Legale ejere: Christian Eriksen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Navne: Murermester Eriksen ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes ObligatoriskEmail: revisorlp@tuknet.dk (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Reelle ejere: Christian Eriksen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Stiftere: Christian Eriksen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-02 tilføjes ObligatoriskEmail: revisorlp@tuknet.dk (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2017-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-23 fjernes Direktion: Christian Eriksen (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 22, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Direktion: Christian Eriksen (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-08-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-12 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Legale ejere: Christian Eriksen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Navne: Murermester Eriksen ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Reelle ejere: Christian Eriksen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Stiftere: Christian Eriksen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-02)