Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Binavne | Hovedbranche | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjalfesvej 15, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogrenen 10, 1., 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2015-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Voip Mobile App IVS. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2016-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUSINESS CENTER ØRESTAD A/S. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2016-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: JUST MOKKA A/S. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FlexIT ApS. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: København Byg ApS. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2019-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Coffee Center Ørestad ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2020-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Haslev Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: København Byg ApS. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østersøens Perle A/S. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2022-04-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Digitell Holding ApS. (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogrenen 10, 1., 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dysseaasen 15, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dysseaasen 15, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 38, 2. tv., 2850 Nærum (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 fjernes Binavne: Ozden Consulting ApS, Ozden ApS, Ferhat Ozden ApS, Accounting Assistance ApS (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2019-01-01 tilføjes Vedtægter: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-28 tilføjes Vedtægter: 2017-05-28 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-05-27 fjernes Binavne: Clean Assistance ApS (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 38, 2. tv., 2850 Nærum (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 38, 2. tv., 2850 Nærum (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-07-08 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2016-07-07 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-07 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-06 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og ledelse og eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2016-07-07 tilføjes Vedtægter: 2016-07-07 (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2016-07-07 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-07 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-18 tilføjes Binavne: Clean Assistance ApS, Ozden Consulting ApS, Ozden ApS, Ferhat Ozden ApS, Accounting Assistance ApS (offentliggjort 2017-05-28)
Den 2016-03-17 fjernes Binavne: Ozden IVS, Ferhat Ozden IVS, Clean Assistance IVS, Accounting Assistance IVS, Ozden Consulting IvS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Navne: Ozden Holding ApS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-15 fjernes Navne: Ozden Holding IVS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ferhat@ozden.dk (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: ferhatozden89@gmail.com (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-17 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-08-17 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-08-17 tilføjes Binavne: Ozden Consulting IvS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-11 tilføjes Binavne: Ozden IVS, Ferhat Ozden IVS, Clean Assistance IVS, Accounting Assistance IVS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-17 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-08-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ferhatozden89@gmail.com (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-08-17 tilføjes Vedtægter: 2015-08-17 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-12 tilføjes Legale ejere: Ferhat Özden (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-12 tilføjes Reelle ejere: Ferhat Özden (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebjerg 38, 2. tv., 2850 Nærum (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-08-11 tilføjes Direktion: Ferhat Özden (direktør) (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivnings-, rengørings-, regnskabs- og bogføringsmæssige ydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-11 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Navne: Ozden Holding IVS (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Stiftere: Ferhat Özden (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-12)