Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 75, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemvangen 47, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2015-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HHR EL-TEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2018-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OM-Invest ApS. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-12 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Freiesleben Laursen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemvangen 47, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Mikkel Freiesleben Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering. (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-18 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Legale ejere: Mikkel Freiesleben Laursen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Navne: MFL Invest ApS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-12)