Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranemosevej 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Asger Jorns Allé 9, 7. 1., 2300 København S (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: michaelhoejgaard@hotmail.com (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: mh@mh-group.dk (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asger Jorns Allé 9, 7. 1., 2300 København S (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenås 11, 2670 Greve (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Erhvervshavne (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-09-14 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Michael Højgaard Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Michael Højgaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: Michael Højgaard Madsen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Igor Taflev (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-30 fjernes Legale ejere: Michael Højgaard Madsen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Højgaard Madsen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-10-31 fjernes Reelle ejere: Igor Taflev (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-30 fjernes Reelle ejere: Michael Højgaard Madsen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenås 11, 2670 Greve (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgegaardsvej 2, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@mh-group.dk (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2017-07-10 fjernes Kontaktoplysninger: mail@suncph.dk (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Igor Taflev (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Højgaard Madsen, Igor Taflev (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgegaardsvej 2, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Bibranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af skibe og både (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Direktion: Michael Højgaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2015-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter relateret til rederier herunder leje og fremleje af kajpladser. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-04 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Hovedbranche: Erhvervshavne (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@suncph.dk (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Legale ejere: Michael Højgaard Madsen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Navne: Michael Højgaard ApS (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Stiftere: Michael Højgaard Madsen (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2015-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)