Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 3, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Immerkær 54, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@bjerregaard.com (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2015-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Infolink Holding ApS. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Infolink Holding ApS. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2020-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Immerkær 54, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2019-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Immerkær 54, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Immerkær 54, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2015-08-01 tilføjes Direktion: Lars Søholt Bjerregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab at eje anparter, aktier og andre værdier i selskabet, inklusiv at foretage investeringer og gennemføre finansiering, samt anden hermed naturlig forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-01 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2015-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Legale ejere: Lars Søholt Bjerregaard (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2015-08-01 tilføjes Navne: Lars Bjerregaard ApS (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Søholt Bjerregaard (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2015-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Stiftere: Lars Søholt Bjerregaard (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2015-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-11)