Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MHM Engineering ApS. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2017-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Svendskær Byg ApS. (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benløse By 23, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Direktion: Morten Hassel Madsen (direktør) (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at agere holding- og investeringsselskab. (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-07 (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Legale ejere: Morten Hassel Madsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-08-07 tilføjes Navne: Hassel Madsen Holding ApS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Reelle ejere: Morten Hassel Madsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Stiftere: Morten Hassel Madsen (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller alle direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-10)