Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødre Plads 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-10 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Hjemmeside: www.barsushi.dk (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderi@barsushi.dk (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Legale ejere: Sandra Junget Hansen (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Navne: Byens Sushi IVS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes ObligatoriskEmail: sjh83@icloud.com (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Stiftere: Sandra Junget Hansen (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-01-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-10-14 fjernes Direktion: Sandra Junget Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødre Plads 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bytorvet 28, 2., 8680 Ry (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-04 tilføjes Hjemmeside: www.barsushi.dk (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@barsushi.dk (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: sjh83@icloud.com (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-08-12 tilføjes Kontaktoplysninger: sjh83@icloud.com (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-08-11 fjernes Kontaktoplysninger: sjh83@eyecloud.com (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: sjh83@eyecloud.com (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-12 tilføjes ObligatoriskEmail: sjh83@icloud.com (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-11 fjernes ObligatoriskEmail: sjh83@eyecloud.com (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-10 tilføjes ObligatoriskEmail: sjh83@eyecloud.com (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytorvet 28, 2., 8680 Ry (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-08-10 tilføjes Direktion: Sandra Junget Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-10-21)
Den 2015-08-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive detailhandel med fødevarer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-10 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Legale ejere: Sandra Junget Hansen (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Navne: Byens Sushi IVS (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Stiftere: Sandra Junget Hansen (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2015-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-24)