Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Juul Kruse | 30.12.2017 | 24.08.2018 | direktør |
John Helbo Christensen | 07.01.2016 | 30.12.2017 | direktør |
Torben Rich Skeem Krog | 07.01.2016 | 30.12.2017 | direktør |
Palle Erik Pallesen | 06.08.2015 | 30.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Juul Kruse | 30.12.2017 | 24.08.2018 | formand |
Palle Erik Pallesen | 07.01.2016 | 30.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
John Helbo Christensen | 06.08.2015 | 30.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Rich Skeem Krog | 06.08.2015 | 30.12.2017 | bestyrelsesmedlem |