Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Print ID ApS. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BEMIIT ApS. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-29 tilføjes Navne: Bang-Vester Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-28 fjernes Navne: Bang-Vester Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-29 tilføjes Vedtægter: 2021-09-29 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 8961 Allingåbro (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 8961 Allingåbro (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 33, 8961 Allingåbro (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-06 tilføjes Direktion: Michael Skovbjerg Vester (direktør) (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapital andele i andre virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil herunder investering. (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-06 (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Legale ejere: Michael Skovbjerg Vester (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2015-08-06 tilføjes Navne: Bang-Vester Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Reelle ejere: Michael Skovbjerg Vester (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2015-08-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Stiftere: Michael Skovbjerg Vester (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2015-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-07)