Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: KUBIK INDRETNING ApS. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KUBIK INDRETNING ApS. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M3 INDRETNING ApS. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdparken 57, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Poulsgade 14, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poulsgade 14, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-06-24 tilføjes Direktion: Dorte Nørgaard Brandt (direktør) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Legale ejere: Dorte Nørgaard Brandt (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-06-24 tilføjes Navne: Brandt Holding, Herning ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Reelle ejere: Dorte Nørgaard Brandt (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-06)