Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 tilføjes Vedtægter: 2019-09-06 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-06 fjernes Bestyrelse: Torben Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Maj Christa Ellersgaard Dahlberg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-09-01 tilføjes Reelle ejere: Maj Christa Ellersgaard Dahlberg (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: Torben Andersen, Maj Christa Ellersgaard Dahlberg (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2015-06-23 tilføjes Bestyrelse: Torben Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Direktion: Maj Christa Ellersgaard Dahlberg (direktør) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at overtage og videreføre den under navnet Dahlberg Sko, Axeltorp 6, Næstved, hidtil af fru E.C.E. Dahlberg drevne skotøjsforretning, samt drive handelsvirksomhed i øvrigt indenfor skotøjs - og lædervarebranchen samt dermed tilknyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-04-30 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-01 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2015-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2015-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Legale ejere: Torben Andersen, Maj Christa Ellersgaard Dahlberg (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-06-23 tilføjes Navne: Dahlberg Sko ApS (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Vedtægter: 2015-06-23 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-06)