Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Skovvej 1, 9881 Bindslev (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-04 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Legale ejere: Jannie Nothlev, Fares El Khoury (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Navne: Roadlink ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Reelle ejere: Fares El Khoury, Jannie Nothlev (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Stiftere: Fares El Khoury (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skovvej 1, 9881 Bindslev (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Direktion: Jannie Nothlev (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: jannienothlev@yahoo.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsboulevarden 6, 4., 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: jannienothlev@yahoo.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-01-29 fjernes Kontaktoplysninger: Kimnothlev@yahoo.com (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-13 tilføjes Direktion: Jannie Nothlev (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-01-13 fjernes Direktion: Fares El Khoury (direktør) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-13 tilføjes Legale ejere: Jannie Nothlev, Fares El Khoury (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-01-12 fjernes Legale ejere: Fares El Khoury (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-13 tilføjes Reelle ejere: Jannie Nothlev (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lufthavnsboulevarden 6, 4., 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Storgade 10, 1., 4180 Sorø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: Kimnothlev@yahoo.com (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-10-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storgade 10, 1., 4180 Sorø (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Direktion: Fares El Khoury (direktør) (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2015-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-04 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Legale ejere: Fares El Khoury (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2015-08-04 tilføjes Navne: Roadlink ApS (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Reelle ejere: Fares El Khoury (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Stiftere: Fares El Khoury (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2015-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-15)