Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Bolander | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Benny Dalgaard Loft | 25.09.2018 | formand |
Thomas Marstrand | 04.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Sandø Jensen | 02.01.2023 | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jensen | 01.11.2016 | 02.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas Andrew Vince | 01.11.2016 | 25.09.2018 | formand |
Per Toft Valstorp | 28.09.2016 | 17.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nicholas Andrew Vince | 27.08.2015 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Jensen | 04.08.2015 | 31.10.2016 | formand |
Ulrik Wu Svare | 04.08.2015 | 11.11.2015 | bestyrelsesmedlem |