Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: NIELSENGOAPPS HOLDING APS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Navne: NIELSENGOAPPS HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2015-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: FREELANCER WORLDWIDE ApS. (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vivolead ApS. (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-24 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørhøjen 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørhøjen 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-01-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nørgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Direktion: Henrik Nørgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Henrik Nørgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørhøjen 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2015-08-05 tilføjes Direktion: Henrik Nørgaard Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2015-08-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i andre selskaber samt beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-05 (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2015-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2015-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Legale ejere: Henrik Nørgaard Nielsen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2015-08-05 tilføjes Navne: NIELSENGOAPPS HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2015-08-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nørgaard Nielsen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2015-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Stiftere: Henrik Nørgaard Nielsen (offentliggjort 2015-08-05)
Den 2015-08-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2015-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2015-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)