Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Bibranche | ||||
Binavne | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Fortunen 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-04 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Hjemmeside: klitgaards.com (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@klitgaards.com (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: Victoria Holding ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Navne: Klitgaards ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Carsten Klitgaard Villumsen (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Stiftere: JKJ 2015 Entreprise aps (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-12-10 Statstidende Dekret
Den 2022-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-11)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Carsten Klitgaard Villumsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Fortunen 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 44, 2300 København S (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 44, 2300 København S (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 17, st., 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-12 tilføjes Hjemmeside: klitgaards.com (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2020-11-11 fjernes Hjemmeside: www.klitgaards.com (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2020-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-02 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-02 fjernes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-10-01 fjernes Binavne: Snowbike Brenter Danmark ApS, Klitgaards Outdoor ApS, Klitgaards Jagt og Skydeskole ApS, Klitgaards Consulting ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-09-27 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-04-25 tilføjes Legale ejere: Victoria Holding ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-04-25 fjernes Legale ejere: Natalie Kreft Villumsen (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-04-25 tilføjes Reelle ejere: Carsten Klitgaard Villumsen (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-04-25 fjernes Reelle ejere: Natalie Kreft Villumsen (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 17, st., 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalbjergvej 12, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Natalie Kreft Villumsen (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2017-08-31 fjernes Legale ejere: Victoria Kreft Villumsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-08-31 fjernes Reelle ejere: Natalie Kreft Villumsen, Victoria Kreft Villumsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalbjergvej 12, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 32, 1256 København K (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-19 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2017-07-19 tilføjes Bibranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2017-07-19 tilføjes Binavne: Snowbike Brenter Danmark ApS, Klitgaards Outdoor ApS, Klitgaards Jagt og Skydeskole ApS, Klitgaards Consulting ApS (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2017-07-18 fjernes Binavne: Klitgaards IT Support & System Care ApS (Corpora Consulting ApS) (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed event og kursusvirksomhed med undervisning inden for sport, jagt og fritid og facilitering af IT projekter for erhvervskunder, samt hermed - efter direktionens skøn - stående virksomhed. (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2017-07-19 tilføjes Hjemmeside: www.klitgaards.com (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-07-19 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2017-07-18 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@klitgaards.com (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2017-07-19 tilføjes Legale ejere: Victoria Kreft Villumsen, Natalie Kreft Villumsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-07-18 fjernes Legale ejere: Victoria Kreft Villumsen (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-19 tilføjes Reelle ejere: Natalie Kreft Villumsen, Victoria Kreft Villumsen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-07-18 tilføjes Navne: Klitgaards ApS (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2017-07-17 fjernes Navne: Corpora Consulting ApS (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-18 tilføjes Vedtægter: 2017-07-18 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2017-03-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Carsten Klitgaard Villumsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2015-12-01 fjernes Direktion: Sten Sørensen (direktør) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-09-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-08-15 tilføjes Legale ejere: Victoria Kreft Villumsen (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 32, 1256 København K (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-08-04 tilføjes Binavne: Klitgaards IT Support & System Care ApS (Corpora Consulting ApS) (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-08-04 tilføjes Direktion: Sten Sørensen (direktør) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT service, med IT support, med udvikling af IT systemer, med køb og salg af IT produkter og ydelser, samt anden hermed - efter direktionens skøn - stående virksomhed. (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-04 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Navne: Corpora Consulting ApS (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2015-08-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-08-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2015-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Stiftere: JKJ 2015 Entreprise aps (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2015-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2015-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)