Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Falcke Holding ApS (CVR 36976586) | NORMAL | 03.08.2015 |
Søren Peter Bruun Fogtmann | 03.08.2015 | |
Tonny Wiksten | 03.08.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Wiksten Holding ApS (CVR 39193035) | NORMAL | 12.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Fogtmann Holdning ApS (CVR 39193132) | NORMAL | 12.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tonny Wiksten | 29.12.2016 | 12.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Søren Peter Bruun Fogtmann | 29.12.2016 | 12.12.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Falcke Holding ApS (CVR 36976586) | 03.08.2015 | 29.12.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Tonny Wiksten | 03.08.2015 | 28.12.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Søren Peter Bruun Fogtmann | 03.08.2015 | 28.12.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |