Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Svenning Andersen(virk.: 46) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 10,87 % | 10,87 % | 10,87 % | 19,57 % |
Jesper Svenning(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Horn Andersen(virk.: 10) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gitte Böse Anand(virk.: 5) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,58 % | 7,58 % | 7,58 % | 13,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Horn Andersen | 27.11.2015 | Nøragervej 10, 2720 Vanløse |
Jesper Svenning | 01.09.2017 | Sankelmarksgade 19, 1676 København V |
Gitte Böse Anand | 17.03.2023 | Solhøjpark 11, 3520 Farum |
Lars Svenning Andersen | 11.04.2024 | Constantin Hansens G 24, 1799 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bøsula ApS | 36977086 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.06.2018 | 1,62 (km) | Porcelænshaven 5B, 2000 Frederiksberg | Constantin Hansens Gade 24, 1799 København V |
14.01.2020 | 0,00 (km) | Constantin Hansens Gade 24, 1799 København V | Constantin Hansens Gade 24, 1799 København V |
11.04.2024 | 0,00 (km) | Constantin Hansens Gade 24, 1799 København V | Constantin Hansens Gade 24, 1799 København V |
Bøsula ApS. |
Sidst opdateret den 04.08.2015 og angivet som gældende fra 26.06.2015 (3391 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bøstrup Strand Grundejerforening | 35304711 |
Bøstrup Strandgård v/Michael Bay | 20385383 |
Bøstrup Vandværk A.m.b.a. | 48263259 |
Bøstrupvej 7 ApS | 36737476 |
Bøsula ApS | 36977086 |
Bøsøre bådlaug | 42350230 |
Bøsøre Ejendomsudlejning ApS | 39692457 |
Bøsøre Entreprenør & Udlejning ApS | 39658887 |
Bøsøre Entreprenør og udlejning v/ Martin Tofte Hansen | 31836921 |
Bøsøre Gårdbutik | 36582758 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Svenning Andersen(virk.: 46) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 16 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 |
Jesper Svenning(virk.: 5) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Henrik Horn Andersen(virk.: 10) Legale ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Gitte Böse Anand(virk.: 5) Legale ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 42 % | 0 % | 0 % | 14 % | 26 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Svenning Andersen(virk.: 46) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 31 | 4 | 5 | 9 |
Jesper Svenning(virk.: 5) Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 3 |
Henrik Horn Andersen(virk.: 10) Legale ejere | 6 | 1 | 0 | 4 |
Gitte Böse Anand(virk.: 5) Legale ejere | 2 | 1 | 0 | 3 |
Sum | 39 | 7 | 6 | 19 |
Pct. | 55 % | 10 % | 8 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |