Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 68, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Binavne: Sustainable Energy Development IVS, Profinas Consulting IVS, Poseidom Energias Renovables IVS, Jasper Caribbean Windpower IVS, Dominicana Renovables IVS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-20 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Navne: Sustainable Energy Finance IVS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Stiftere: Magnús Helgi Bergs (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-11-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Magnús Helgi Bergs (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 68, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Binavne: Sustainable Energy Development IVS, Profinas Consulting IVS, Poseidom Energias Renovables IVS, Jasper Caribbean Windpower IVS, Dominicana Renovables IVS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Direktion: Magnús Helgi Bergs (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-07-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er rådgivning, finansiering, udvikling, køb og salg af vedvarende energiproduktion og -energi samt dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-20 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Navne: Sustainable Energy Finance IVS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Stiftere: Magnús Helgi Bergs (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Magnús Helgi Bergs eller af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)