Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrparken 38, st. th., 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-22 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Legale ejere: J/M Holding ApS (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Navne: J/M Total byg tømrer & snedker ApS (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Stiftere: J/M Holding ApS (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 fjernes Direktion: Jack Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrparken 38, st. th., 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Direktion: Jack Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygge- og anlæg, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-22 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Legale ejere: J/M Holding ApS (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Navne: J/M Total byg tømrer & snedker ApS (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Stiftere: J/M Holding ApS (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)