Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Libravej 10, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Binavne: HVAC Consult ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Kontaktoplysninger: lsn@enexio.dk (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Legale ejere: LowEx Holding ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Navne: Enexio Solutions ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Reelle ejere: Lars Sønderby Nielsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Stiftere: Lars Sønderby Nielsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Libravej 10, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 7, 8340 Malling (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: lsn@enexio.dk (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-03-18 fjernes Kontaktoplysninger: lsn@hvacconsult.dk (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-07-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af likvidator (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-07-31 fjernes Direktion: Lars Sønderby Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofienlystvej 7, 8340 Malling (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2019-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kræsten Iversens Vej 6, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kræsten Iversens Vej 6, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadebrøndsvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-12-17 tilføjes Binavne: HVAC Consult ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2018-05-25 tilføjes Navne: Enexio Solutions ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2018-05-24 fjernes Navne: HVACConsult ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: lsn@hvacconsult.dk (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2017-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: sonderby.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2016-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2016-04-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2016-04-05 fjernes Legale ejere: Lars Sønderby Nielsen (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-09-25 tilføjes Legale ejere: LowEx Holding ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-01 tilføjes Direktion: Lars Sønderby Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sonderby.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2015-08-01 tilføjes Legale ejere: Lars Sønderby Nielsen (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-08-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Sønderby Nielsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-01 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-01 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadebrøndsvej 4, 2765 Smørum (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2015-07-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at tilbyde konsulent ydelser indenfor HVAC. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Navne: HVACConsult ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2015-07-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-07-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2015-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Stiftere: Lars Sønderby Nielsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-07-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2015-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)