Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Direktion | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 36, st., 1306 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansholms Parallelvej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansholms Parallelvej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Schimmelmannsvej 37, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Direktion: Kuno Foldager Quitzau Ystrøm (direktør) (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 fjernes Direktion: Patricia Quitzau Ystrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Legale ejere: Kuno Ystrøm Holding Aps, PRQ Holding ApS (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-22 fjernes Legale ejere: Kuno Ystrøm Holding Aps, PRQ Holding ApS (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Navne: YQ Consulting ApS (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-22 fjernes Navne: Bob & Boxy IVS (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Reelle ejere: Kuno Foldager Quitzau Ystrøm (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 fjernes Reelle ejere: Patricia Quitzau Ystrøm (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-22 fjernes Reelle ejere: Kuno Foldager Quitzau Ystrøm (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Vedtægter: 2020-09-23 (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schimmelmannsvej 37, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 12, 4. tv., 1054 København K (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kuno@vxc.dk (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-31 tilføjes Legale ejere: Kuno Ystrøm Holding Aps, PRQ Holding ApS (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-05-30 fjernes Legale ejere: PRQ Holding ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-05-31 tilføjes Reelle ejere: Kuno Foldager Quitzau Ystrøm (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2020-03-05 fjernes Legale ejere: VXC HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2015-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Gade 12, 4. tv., 1054 København K (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2015-07-30 tilføjes Direktion: Patricia Quitzau Ystrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2015-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2015-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-30 (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2015-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2015-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2015-07-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Legale ejere: VXC HOLDING ApS, PRQ Holding ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2015-07-30 tilføjes Navne: Bob & Boxy IVS (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2015-07-30 tilføjes Reelle ejere: Patricia Quitzau Ystrøm (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2015-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Stiftere: VXC HOLDING ApS, PRQ Holding ApS (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-10-04)
Den 2015-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-31)