Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 11, 1610 København V (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-28 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Hjemmeside: www.outcast.dk (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: christian@outcast.dk (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Legale ejere: Christian Philip Goldbach (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Navne: Outcast IVS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes ObligatoriskEmail: chrgoldbach@hotmail.com (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Stiftere: Mikkel Larsen, Christian Philip Goldbach (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2016-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Christian Philip Goldbach (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Mikkel Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Mikkel Larsen (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 11, 1610 København V (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Direktion: Mikkel Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-07-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lave online radio til virksomheder og brands (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-28 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Hjemmeside: www.outcast.dk (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Hovedbranche: Radiovirksomhed (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Kontaktoplysninger: christian@outcast.dk (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Legale ejere: Mikkel Larsen, Christian Philip Goldbach (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2015-07-28 tilføjes Navne: Outcast IVS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes ObligatoriskEmail: chrgoldbach@hotmail.com (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Stiftere: Mikkel Larsen, Christian Philip Goldbach (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Christian Philip Goldbach (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)