Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 229, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-29 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Legale ejere: Jonathan Alexander Garnfeldt (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Navne: Bella 123 ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Stiftere: Muhammed Auday Al-Nakeeb (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Jonathan Alexander Garnfeldt (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 229, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2016-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellahøjvej 123, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-11-09 tilføjes Direktion: Jonathan Alexander Garnfeldt (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-11-09 fjernes Direktion: Muhammed Auday Al-Nakeeb (direktør) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-11-09 tilføjes Legale ejere: Jonathan Alexander Garnfeldt (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-11-08 fjernes Legale ejere: Muhammed Auday Al-Nakeeb (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellahøjvej 123, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2015-07-29 tilføjes Direktion: Muhammed Auday Al-Nakeeb (direktør) (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-07-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af spillehal, spillefaciliteter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-29 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Legale ejere: Muhammed Auday Al-Nakeeb (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-07-29 tilføjes Navne: Bella 123 ApS (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Stiftere: Muhammed Auday Al-Nakeeb (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)