Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Lund Olesen | 02.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Worre-Jensen | 23.07.2015 | 30.06.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Gustav Castenskiold | 16.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
John Alexander Seymour Munro | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Worre-Jensen | 01.07.2020 | formand |
Christian Heslet Jørgensen | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Boas | 23.07.2015 | 16.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
John Alexander Seymour Munro | 23.07.2015 | 30.06.2020 | formand |
Mogens Jørgensen | 23.07.2015 | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |