Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2015-07-26 sletter virksomheden Ejerskaber: CAAR Holding IVS. (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2021-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.010,00 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-27 tilføjes Navne: Jensen 2015 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-26 fjernes Navne: Jensen 2015 Holding IVS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-27 tilføjes Vedtægter: 2021-07-27 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-07-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-22 tilføjes Bestyrelse: Lone Gyldendahl (suppleant) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Bestyrelse: Lone Gyldendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 52, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 52, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 52, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-07-25 tilføjes Bestyrelse: Lone Gyldendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-07-25 tilføjes Direktion: Arne Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at er at fungere som holdingselskab og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-25 (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2015-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: ajtronic@mail.dk (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Legale ejere: Arne Jensen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-07-25 tilføjes Navne: Jensen 2015 Holding IVS (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-07-25 tilføjes Reelle ejere: Arne Jensen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Stiftere: Arne Jensen (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-07-26)
Den 2015-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-26)