Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Luplau-Pagh | 01.10.2019 | 27.09.2021 | direktør |
Bjarne Søballe | 01.10.2019 | 30.06.2021 | adm. dir |
Lars Stender-Rechter | 29.01.2018 | 30.09.2019 | adm. dir |
Niels Tikjøb | 01.04.2017 | 29.01.2018 | adm. dir |
Bent Erik Schwartzbach | 01.03.2016 | 01.04.2017 | direktør |
Adrian Gudni Francis Adolfsson | 16.07.2015 | 01.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Søballe | 01.10.2019 | 27.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 01.10.2019 | 27.09.2021 | formand |
Lars Stender-Rechter | 01.10.2019 | 27.09.2021 | næstformand |
Michael Gaardboe | 16.01.2018 | 30.09.2019 | formand |
Sean Christopher McDonnell | 31.01.2017 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Boel Sigurdsson | 27.05.2016 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gaardboe | 27.05.2016 | 15.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Schwarz Frommelt Lausten | 19.02.2016 | 16.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 19.02.2016 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frank Mortensen | 19.02.2016 | 16.01.2018 | formand |
Adrian Gudni Francis Adolfsson | 16.07.2015 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Stender-Rechter | 16.07.2015 | 19.02.2016 | næstformand |
Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 16.07.2015 | 18.02.2016 | formand |