Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samosvej 7, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Samosvej 7, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samosvej 7, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brobjerg Parkvej 2, 8250 Egå (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-08 tilføjes Direktion: Marc Kewin Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-08 fjernes Direktion: Knud Erik Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-08 tilføjes Reelle ejere: Marc Kewin Nielsen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-08 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Nielsen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brobjerg Parkvej 2, 8250 Egå (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsøvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-10 tilføjes Direktion: Knud Erik Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-10-10 fjernes Direktion: Rasmus Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-10 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-10-10 fjernes Legale ejere: Knud Erik Nielsen (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-10-10 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Nielsen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-10-10 fjernes Reelle ejere: Rasmus Christensen (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Rasmus Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Jesper Alstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: N-E Holding ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Jesper Alstrup (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Christensen (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Jesper Alstrup (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: N-E Holding ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsøvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 50, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-15 tilføjes Direktion: Jesper Alstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-04-15 fjernes Direktion: Knud Erik Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2020-04-15 tilføjes Legale ejere: Jesper Alstrup (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-04-15 fjernes Legale ejere: Knud Erik Nielsen (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2020-04-15 tilføjes Reelle ejere: Jesper Alstrup (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-04-15 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Nielsen (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Nielsen, N-E Holding ApS (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: Bente Olesen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: N-E Holding ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Nielsen (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2017-11-30 fjernes Reelle ejere: Bente Olesen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 fjernes Direktion: Bente Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-30 tilføjes Direktion: Knud Erik Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Legale ejere: Bente Olesen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-01 tilføjes Reelle ejere: Bente Olesen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kewin@c.dk (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-25 tilføjes Direktion: Bente Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-07-25 fjernes Direktion: Carsten Juul Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 50, 8530 Hjortshøj (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2015-07-22 tilføjes Direktion: Carsten Juul Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive tømrer og snedker virksomhed, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-22 (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Legale ejere: N-E Holding ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-07-22 tilføjes Navne: Kewin Tømrer & Snedker ApS (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Stiftere: N-E Holding ApS (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-23)