Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergaardsvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-22 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: TS-Holding ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Navne: TS-Byg ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Reelle ejere: Thomas Østrup Schønning (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Stiftere: TS-Holding ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2022-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2022-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-08 fjernes Direktion: Thomas Østrup Schønning (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-10 Statstidende Dekret
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergaardsvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2020-07-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergaardsvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergaardsvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergaardsvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-26 tilføjes Reelle ejere: Thomas Østrup Schønning (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergaardsvej 24, 3630 Jægerspris (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-07-22 tilføjes Direktion: Thomas Østrup Schønning (direktør) (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-07-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre tømrer- og snedkerarbejde samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-22 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Legale ejere: TS-Holding ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Navne: TS-Byg ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Stiftere: TS-Holding ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-11)