Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital |
Den 2020-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørgangen 12, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-20 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Legale ejere: JYSK CTS A/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Navne: Jysk CTS Øst A/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Reelle ejere: Jesper Jæger Klausen, Erling Høj Hansen, Ken Hansen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Stiftere: JYSK CTS A/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 fjernes Bestyrelse: Lars Egeskov Jespersen (formand) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-15 fjernes Direktion: Ken Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-29 tilføjes Legale ejere: JYSK CTS A/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-12-29 fjernes Legale ejere: AL ELECTRIC ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-28 fjernes Legale ejere: JYSK CTS A/S (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Jæger Klausen, Erling Høj Hansen, Ken Hansen (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørgangen 12, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2015-08-10 tilføjes Legale ejere: JYSK CTS A/S, AL ELECTRIC ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2015-08-09 fjernes Legale ejere: JYSK CTS A/S (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-07-22 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-07-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2015-07-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Egeskov Jespersen (formand) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2015-07-20 tilføjes Direktion: Ken Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2015-07-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg og service af automatik til varme- og ventilationsanlæg samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-20 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Legale ejere: JYSK CTS A/S (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-07-20 tilføjes Navne: Jysk CTS Øst A/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Stiftere: JYSK CTS A/S (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-15)