Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: AVLSCENTER RØNSHAUGE A/S. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2015-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRINGS TRADING A/S. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRING AGRO A/S. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2017-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: RH INT. A/S. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2017-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: RH Investments A/S. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AVLSCENTER RØNSHAUGE A/S. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RH INT. A/S. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RH Investments A/S. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Reelle ejere: Mads Hans Kring (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frifeltvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Mads Hans Kring (direktør) (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt at drive investerings- og handelsvirksomhed i øvrigt, herunder investering i og udleje af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-07-22)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: Mads Hans Kring (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: MK Holding DK ApS (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Revisor: Kolding Herreds Landbrugsforening (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-21)