Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT og software udvikling, samt virksomhed forbundet hermed. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-10 tilføjes Vedtægter: 2023-03-10 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 53, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Anna Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-05-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Anna Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2016-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 16, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-02 tilføjes Hjemmeside: www.lifepeaks.dk (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: lifepeaks@lifepeaks.dk (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Navne: Life Peaks ApS (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-08-01 tilføjes Vedtægter: 2016-08-01 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-31 fjernes Navne: POC Cards ApS (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 16, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-07-10 tilføjes Direktion: David Bram Balsgaard (direktør) (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive online-salg af gavekort samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2015-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-10 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Legale ejere: Balse Holding ApS, JENS KLÆRKE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2015-07-10 tilføjes Navne: POC Cards ApS (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-07-10 tilføjes Reelle ejere: David Bram Balsgaard, Jens Isøe Klærke (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2015-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2015-07-10 tilføjes Stiftere: Balse Holding ApS (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-21)