Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCAN ELECTRONICS ApS. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselhaven 13, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselhaven 13, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselhaven 13, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2015-04-17 tilføjes Direktion: Tanja Kublick (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holding virksomhed. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-17 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Legale ejere: Tanja Kublick (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2015-04-17 tilføjes Navne: Tanja Kublick Holding ApS (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Reelle ejere: Tanja Kublick (offentliggjort 2017-11-12)
Den 2015-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-20)