Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervang 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-20 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Legale ejere: WALDECK HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Navne: Dansk Salg & Mødebooking IVS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes ObligatoriskEmail: info@dksalg.dk (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Stiftere: WALDECK HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervang 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervang 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-12 fjernes Direktion: Frands Waldeck Carlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-25 tilføjes ObligatoriskEmail: info@dksalg.dk (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-20 tilføjes Direktion: Frands Waldeck Carlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-07-20 tilføjes Legale ejere: WALDECK HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervang 4, 8920 Randers NV (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af reklameplads, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-20 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Hovedbranche: Reklameplads i medier (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Navne: Dansk Salg & Mødebooking IVS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Stiftere: WALDECK HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-06)