Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Svendsen | 28.12.1999 | direktør |
Kristian Ekdahl Nielsen | 28.12.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Elbæk Christensen | 02.06.1971 | 12.12.2006 | direktør |
Egon Svendsen | 02.06.1971 | 28.12.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alex Korsholm Madsen | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lindstrøm | 26.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Per Schak Andreasen | 19.04.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Ekdahl Nielsen | 31.01.2017 | 26.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erik Madsen | 19.04.2016 | 31.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Mølgaard Kristensen | 10.02.2014 | 19.04.2016 | formand |
Per Schak Andreasen | 10.02.2014 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Svendsen | 12.12.2007 | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Elbæk Christensen | 12.12.2006 | 12.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Tom Lysgaard Kristensen | 28.12.1999 | 12.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Torben Svendsen | 06.02.1996 | 28.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jan Svendsen | 06.02.1996 | 28.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Egon Svendsen | 02.06.1971 | 10.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Svendsen | 02.06.1971 | 28.12.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ole Møller Nielsen | 02.06.1971 | 06.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bent Tolbod | 02.06.1971 | 06.12.1991 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sigurd Espersen | 02.06.1971 | 20.03.1991 | bestyrelsesmedlem |