Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Den Hvide Facet 1, st. e., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 196, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 tilføjes Legale ejere: Jimmi Gade Rømer Holding ApS, Anders Skov Holding ApS, Peter Tanghus Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Legale ejere: Stids Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-15 fjernes Legale ejere: Jimmi Gade Rømer Holding ApS, Anders Skov Holding ApS, Peter Tanghus Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 tilføjes Reelle ejere: Anders Skov, Peter Tanghus, Jimmi Gade Rømer (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-16 fjernes Reelle ejere: Karsten Stids Stougaard (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Anders Skov, Peter Tanghus, Jimmi Gade Rømer (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: Stids Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2022-12-05 tilføjes Reelle ejere: Anders Skov, Peter Tanghus, Jimmi Gade Rømer, Karsten Stids Stougaard (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2022-12-04 fjernes Reelle ejere: Anders Skov, Peter Tanghus, Jimmi Gade Rømer (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 tilføjes Legale ejere: Jimmi Gade Rømer Holding ApS, Anders Skov Holding ApS, Peter Tanghus Holding ApS (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2020-06-19 fjernes Legale ejere: Anders Skov, Peter Tanghus, Jimmi Gade Rømer (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 196, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 196, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 fjernes Direktion: Karsten Stids Stougaard (direktør) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Karsten Stids Stougaard (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Navne: Event Consult ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-25 fjernes Navne: Event Consult IVS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Vedtægter: 2017-10-26 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000,00 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-04-30 tilføjes Vedtægter: 2017-04-30 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 196, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-07-20 tilføjes Direktion: Karsten Stids Stougaard (direktør) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-07-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde rådgivning, planlægning og driftsansvar af alle tænkelige former for events i Danmark. Det er ligeledes et formål løbende at udvikle retningslinier og procedurer ifm. den sikkerhedsmæssige afvikling af events i Danmark. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-20 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Hjemmeside: www.eventconsult.dk (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jimmi@eventconsult.dk (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Legale ejere: Karsten Stids Stougaard, Anders Skov, Peter Tanghus, Jimmi Gade Rømer (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-07-20 tilføjes Navne: Event Consult IVS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-07-20 tilføjes Reelle ejere: Anders Skov, Peter Tanghus, Jimmi Gade Rømer (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2015-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Stiftere: Peter Tanghus, Karsten Stids Stougaard, Jimmi Gade Rømer, Anders Skov (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 4 direktører. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-20)