Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-07-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Sliip by Hemads ApS. (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rehaps ApS. (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åvej 15, 4171 Glumsø (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 12, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: heidisigvardt@yahoo.dk (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 12, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2017-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2017-06-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2016-12-20 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-20 tilføjes Legale ejere: Heidi Gitte Imer Sigvardt (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-07-20 tilføjes Reelle ejere: Heidi Gitte Imer Sigvardt (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2015-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2015-07-17 tilføjes Direktion: Heidi Gitte Imer Sigvardt (direktør) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion samt aktiviteter i tilknytning hertil. Aktiviteterne skal primært udføres i tilknyttede og associerede virksomheder. (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-17 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Navne: Imer ApS (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2015-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2015-07-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-10)
Den 2015-07-17 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-07-17 tilføjes Stiftere: Heidi Gitte Imer Sigvardt (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør. (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-17)