Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Legale ejere | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-29 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: Vesterborg Andersen Holding ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-02 fjernes Legale ejere: MarketingSelector Holding ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-09-15 tilføjes Navne: MarketingSelector ApS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 fjernes Navne: MarketingSelector A/S (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 tilføjes Vedtægter: 2023-09-15 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2022-07-05 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-22 tilføjes Bestyrelse: Jacob Vesterborg Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2021-12-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vesterborg Andersen, Anne Vesterborg Andersen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-03 fjernes Reelle ejere: Peter Skouhus (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-02 fjernes Reelle ejere: Henrik Vesterborg Andersen, Anne Vesterborg Andersen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-03 fjernes Bestyrelse: Peter Skouhus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegården 113, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegården 113, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Vesterborg Andersen, Peter Skouhus (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Bestyrelse: Anne Vesterborg Andersen (formand) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vesterborg Andersen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Bestyrelse: Per Jønsson (formand) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2017-06-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-08-12 tilføjes Legale ejere: MarketingSelector Holding ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2015-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegården 113, 3500 Værløse (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2015-07-16 tilføjes Bestyrelse: Per Jønsson (formand) (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2015-07-16 tilføjes Direktion: Henrik Vesterborg Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg af markedsføringsydelser til mellemstore og store danske virksomheder, samt øvrig virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed fra tid til anden. (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-16 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Navne: MarketingSelector A/S (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2015-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-07-16 tilføjes Stiftere: MarketingSelector Holding ApS (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2015-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-17)