Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2018-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 27, 4., 2400 København NV (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Direktion: Peter Steffen Schnedler Clausen (direktør) (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-30 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Legale ejere: Peter Steffen Schnedler Clausen (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Navne: PSC Invest 2015 ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Reelle ejere: Peter Steffen Schnedler Clausen (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 27, 4., 2400 København NV (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Direktion: Peter Steffen Schnedler Clausen (direktør) (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er att udøve virksomhed med service og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-30 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Legale ejere: Peter Steffen Schnedler Clausen (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Navne: PSC Invest 2015 ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Steffen Schnedler Clausen (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-26)