Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 1, 6320 Egernsund (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 24, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 24, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2018-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 24, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2018-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: sabinemaulneu@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2018-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: sabine.maul@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: sabine.maul@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2015-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 24, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2015-07-10 tilføjes Direktion: Sabine Mariele Maul (direktør) (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning og administration af fast ejendom samt alt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-10 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Legale ejere: Joachim Gerteis, Sabine Mariele Maul (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2015-07-10 tilføjes Navne: Villa Sydstjernen ApS (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Reelle ejere: Joachim Gerteis, Sabine Mariele Maul (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2015-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Stiftere: Sabine Mariele Maul, Joachim Gerteis (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-15)